Hanes ariannol RYTON CONSERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 1014629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019
Cyfanswm Incwm Gros £1.74k £1.28k £2.80k £944 £1.18k
Cyfanswm gwariant £2.12k £2.06k £3.33k £1.68k £1.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A