GILLINGHAM LOCAL HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer membership to the society, at an affordable cost in return for which we organise a series of lectures on an historical theme. Visitors may also attend lectures for a nominal donation. In addition we provide, maintain and manage a museum of local history, open all year, with free entry to the public. School visits and lectures to local organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
Llywodraethu
- 30 Hydref 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lloyd | Cadeirydd |
|
|
|||||
Evelyn Kathryn Christine Grange | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Gerald Edwin PURDUE | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Angela Willis | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Anneli HISCOTT | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Timothy Stephen ROSE | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Sharon CULLINGFORD | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Philip Samuel WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Donna Louise TOYE | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Barbara Joan Hurst | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Penelope Peat | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Dr John Porter | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
ALAN VICTOR WHIFFEN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42k | £16.17k | £16.17k | £4.70k | £5.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.55k | £9.04k | £9.04k | £16.28k | £12.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £11.33k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED AS AMENDED 16TH SEPTEMBER 1992 as amended on 16 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HISTORY, ESPECIALLY THE LOCAL HISTORY OG GILLINGHAM AND NEIGHBOURHOOD, AND TO CARRY OUT RESEARCH BY THE STUDY OF ANCIENT ARCHIVES AND, WHERE NECESSARY, BY EXCAVATION AND BY THE PROVISION OF A MUSEUM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gillingham Museum
Chantry Fields
GILLINGHAM
Dorset
SP8 4UA
- Ffôn:
- 01747826235
- E-bost:
- office@gillinghammuseum.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window