BIRMINGHAM COUNCIL OF FAITHS

Rhif yr elusen: 1015006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotes interfaith understanding in Birmingham through the Faith Covenant, regular interface with the City Council & other statutory & voluntary organisations, coordination of interfaith matters in the city, including the Interfaith Week programme, & production of a monthly Update & Events. BCF has 2 subgroups - Faith Footsteps for a Low Carbon Future & Faiths Promoting Health & Wellbeing Forum.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £9,233
Cyfanswm gwariant: £6,155

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Hydref 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BIRMINGHAM INTERFAITHS COUNCIL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Nicholls Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Bilqees Khawaja Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Zahra Ummu Abeeha Mohammed Ymddiriedolwr 16 October 2022
Dim ar gofnod
Jimmy Suratia Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
Gillian Hattley Ymddiriedolwr 12 September 2022
SECOND CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, BIRMINGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Dr PETER ROOKES Ymddiriedolwr 12 September 2018
AMMALIFE
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM VOLUNTARY SERVICE COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Shenaz Sajan Ymddiriedolwr 12 September 2018
LANTERN OF LIGHT
Derbyniwyd: Ar amser
ARVINDER JAIN Ymddiriedolwr 12 September 2018
INTERNATIONAL MAHAVIR JAIN MISSION
Derbyniwyd: 61 diwrnod yn hwyr
RUTH NANCY MARGARET TETLOW Ymddiriedolwr
GRASSROOTS PROGRAMME
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.71k £2.09k £16.36k £9.89k £9.23k
Cyfanswm gwariant £1.70k £1.43k £12.22k £14.30k £6.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 22 Ebrill 2024 22 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 03 Mehefin 2023 64 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 31 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
61 Bunbury Road
Bournville
BIRMINGHAM
B31 2DS
Ffôn:
07703336088