Hanes ariannol PADLEY GROUP
Rhif yr elusen: 1015652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £651.81k | £594.23k | £817.58k | £590.72k | £686.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £656.68k | £675.15k | £625.01k | £636.65k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.32k | £24.95k | £118.78k | £124.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £174.16k | £163.32k | £246.74k | £334.39k | £325.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £153.85k | £120.33k | £133.15k | £76.90k | £108.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £322.81k | £309.72k | £433.59k | £85.48k | £249.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £189.77k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £995 | £864 | £110 | £41 | £1.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £4.00k | £93.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £21.25k | £12.89k | £14.43k | £20.08k | £57.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £633.64k | £636.57k | £581.19k | £589.87k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.04k | £38.58k | £43.82k | £46.79k | £5.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.76k | £0 | £0 | £4.24k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.