Hanes ariannol CLWYD COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 1015797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | 30/07/2022 | 30/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.54k | £56.18k | £35.26k | £73.65k | £66.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.22k | £67.79k | £28.72k | £39.95k | £72.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.42k | £6.00k | N/A | £8.50k | £8.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.