Hanes ariannol AGE UK SOMERSET
Rhif yr elusen: 1015900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £756.89k | £994.26k | £658.67k | £696.28k | £939.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £734.00k | £687.03k | £588.25k | £706.20k | £927.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.17k | £42.87k | £83.94k | £123.11k | £258.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £196.93k | £208.26k | £189.29k | £175.78k | £171.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £103.81k | £324.09k | £95.74k | £85.48k | £68.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.13k | £59.65k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £559.74k | £609.22k | £562.63k | £610.15k | £860.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.21k | £1.30k | £303 | £661 | £10.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £53.21k | £254.99k | £1.48k | £4.00k | £10.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £667.96k | £641.53k | £588.24k | £706.20k | £927.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.04k | £45.50k | £15 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.33k | £8.37k | £5.27k | £9.35k | £22.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.