Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF THE ABINGDON HOSPITAL

Rhif yr elusen: 1015958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.44k £6.76k £2.92k £4.04k £4.36k
Cyfanswm gwariant £13.54k £1.81k £10.86k £746 £7.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A