CHERRY BLOSSOM NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-school nursery for children aged between 2 and 5 years old.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Essex
- Suffolk
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1122021 CONSTABLE COUNTRY CHILDCARE
- 30 Rhagfyr 1992: Cofrestrwyd
- 25 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
- EAST BERGHOLT NURSERY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.29k | £44.29k | £53.23k | £98.98k | £83.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.26k | £36.12k | £55.73k | £78.32k | £70.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 10 Mehefin 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | 10 Mehefin 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 04 Gorffennaf 2012 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | 04 Gorffennaf 2012 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 20 Hydref 2011 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | 20 Hydref 2011 | 112 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 SEPTEMBER 1992 AS AMENDED 27 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY A) PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART, B) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN, C) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL PLAYGROUPS ASSOCIATION.
Maes buddion
EAST BERGHOLT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window