Ymddiriedolwyr CHINNOR AND PRINCES RISBOROUGH RAILWAY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1016237

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Leonard Hart | Cadeirydd | 31 May 2017 |
|
|
||||
Jim Henderson | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Justin John Satchell | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Peter Charles Maynard | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Kieran Soughton | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
John Paul Townsend | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Colin Stewart Ogilvie | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|||||
JAMIE MARCUS GOODMAN | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
Daniel Woodward | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
Stephen Growcott | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.