Hanes ariannol 8TH MIRFIELD (ST MARYS) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1016822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.98k £2.44k £21.85k £17.40k £26.73k
Cyfanswm gwariant £6.65k £4.14k £11.56k £19.33k £26.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A