Hanes ariannol THE ROYAL COLLECTION TRUST
Rhif yr elusen: 1016972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.09m | £71.53m | £6.88m | £24.04m | £61.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.01m | £67.93m | £43.19m | £39.05m | £53.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £463.00k | £95.26k | £0 | £391.65k | £135.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.54m | £20.93m | £4.04m | £10.58m | £23.75m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £48.78m | £50.13m | £2.70m | £13.02m | £37.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £288.00k | £296.13k | £108.68k | £1.03k | £6.57k | |
|
Incwm - Arall | £28.00k | £78.21k | £25.19k | £49.32k | £104.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £45.14m | £49.43m | £33.96m | £26.73m | £32.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.06m | £17.73m | £8.57m | £10.96m | £19.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £194.00k | £219.31k | £284.48k | £227.33k | £268.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £817.00k | £769.87k | £659.31k | £1.35m | £2.02m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.