ymddiriedolwyr THE ROYAL COLLECTION TRUST
Rhif yr elusen: 1016972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nicholas Bacon Bt KCVO | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||||||||||
The Rt. Hon. Sir Clive Alderton KCVO | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||||||||||
Dr Tonya Nelson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Monisha Shah | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||||||||
Lord Andrew Parker | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||||||||
Sir Brian Ivory | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||||||||
Dr ANNA JULIA KEAY | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||||||||
SIR MICHAEL JOHN STEVENS KCVO FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||||||||
VICE ADMIRAL CHARLES ANTHONY JOHNSTONE-BURT CB OBE DL | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||||||||||
Marc Jan Bolland | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||||||||
The Hon Sir James Leigh-Pemberton CVO | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.