Hanes ariannol POSITIVE STEPS OLDHAM
Rhif yr elusen: 1017247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.54m | £6.42m | £6.20m | £5.63m | £6.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.18m | £7.11m | £7.01m | £6.44m | £6.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.07m | £4.73m | £3.93m | £3.48m | £3.48m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £212.97k | £354.51k | £77.08k | £458.96k | £302.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.07k | £11.72k | £197.95k | £171.93k | £180.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £221.53k | £317.11k | £138.50k | £223.89k | £270.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.23m | £5.97m | £5.85m | £5.20m | £5.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.96k | £73.33k | £6.86k | £37.37k | £120.29k | |
|
Incwm - Arall | £66.99k | £48.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.89m | £6.78m | £6.47m | £6.07m | £6.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £286.88k | £326.07k | £252.38k | £367.22k | £323.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.33k | £30.19k | £33.26k | £13.55k | £1.51m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £281.66k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.