ymddiriedolwyr POSITIVE STEPS OLDHAM
Rhif yr elusen: 1017247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Marie Forsdike | Cadeirydd | 06 October 2016 |
|
|
||||
Hayley Harewood | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Holly Louise Harrison | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Patricia Ann Byrne | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Dr Shaid Mushtaq | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Umar Nasheen | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Mezreet Rasul | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
Vinesh Mistry | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
Nicola Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Hannah Jane Roberts | Ymddiriedolwr | 11 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.