Hanes ariannol WEST SWINDON FAMILY AND COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1017309
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 04/05/2017 | 05/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.71k | £174.28k | £134.75k | £0 | £63 | |
|
Cyfanswm gwariant | £241.74k | £214.14k | £229.01k | £19.69k | £65.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £262 | £0 | £124.23k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £171.97k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.