ymddiriedolwyr JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1017345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GEORGE CHESWORTH | Cadeirydd | 19 January 2015 |
|
|||||
Rachel Jane Adamson | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|||||
Yaseer Gulam Vali Ahmed | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
Bonnie Jane Hodson | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|||||
Sarah Cullen | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|||||
Catherine Mary Burgess | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Amanda Kathrina Van Duyvenvoorde | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Dr David Timothy Shakespeare | Ymddiriedolwr | 31 July 2020 |
|
|||||
Michelle Louise Cox | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|||||
Peter Austin Franks | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|||||
Lorraine Norris | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|||||
Mr Tim Frier | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|||||
MICHAEL JAMES LOUGH | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.