ymddiriedolwyr TOOLS FOR SELF RELIANCE (MILTON KEYNES)
Rhif yr elusen: 1017363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN EVAN MOFFOOT | Cadeirydd | 18 June 2015 |
|
|||||
Paulina Ickinger | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
James Ronald Montgomery | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Robert John Williams | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
JUDY ELSMORE | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
DAVID GEORGE PEDDIE | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
PETER RICHARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||
REVEREND DAVID JOHN MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.