ymddiriedolwyr MALMESBURY AREA COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1018458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER MICHAEL HARVEY BERRY | Cadeirydd | 07 September 2020 |
|
|||||||
peter gilchriest | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||
Carolynne Giddins | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||||
Julie Dart | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||||
Alice Mary Langtree | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|||||||
ELLEN JANE BLACKER BEM | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|||||||
JAN HAINSWORTH | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|||||||
KIM POWER | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||||
WILLIAM SYKES | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||||
HELEN MOBLEY | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||||
Dr KATE BADCOCK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.