ymddiriedolwyr 5TH DARLINGTON (ST MARY'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1018509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Damon John Bage | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Anthony Terence Leftwich | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Jonathan Stapley | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Chloe Anne Morgan Diamond | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Samantha Ellis | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Anthony Petch | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Amanda Petch | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
ROSALYN MICKLETHWAITE | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|||||
Zoe Melissa Lodge | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Rachel Grayson | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
connor petch | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.