Association of Christians in Counselling and Linked Professions

Rhif yr elusen: 1018559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Professional Body for Christian Counsellors and Pastoral Carers

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £224,972
Cyfanswm gwariant: £242,811

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ACC (Enw gwaith)
  • ASSOCIATION OF CHRISTIAN COUNSELLORS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN MONCKTON-RICKETT Cadeirydd 01 January 2011
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LAWFORD, ESSEX
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Pozzo Ymddiriedolwr 13 July 2024
Dim ar gofnod
Leroy Harley Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Rev Sean Charlesworth Ymddiriedolwr 16 July 2022
Dim ar gofnod
Rev Christine Pinder Ymddiriedolwr 16 July 2022
FOOTSTEPS - WALKING WITH YOU
Derbyniwyd: Ar amser
Gathoni Hamilton-Foster Ymddiriedolwr 12 July 2021
Dim ar gofnod
Peter John Roberts Ymddiriedolwr 11 July 2019
NORTH KENT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
CROSSLINE CHRISTIAN COUNSELLING SERVICE (MAIDSTONE)
Derbyniwyd: Ar amser
Wien Fung Ymddiriedolwr 11 July 2019
The Stream Collective
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Ross James Williams Ymddiriedolwr 13 October 2013
Dim ar gofnod
Rev Anthony Victor Ruddle Ymddiriedolwr
NORTHERN BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
WHITLEY BAY BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £323.19k £194.01k £283.17k £384.37k £224.97k
Cyfanswm gwariant £302.52k £159.09k £239.84k £383.80k £242.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £39.24k £51.35k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ACC
PO Box 6901
COVENTRY
CV3 9SG
Ffôn:
08451249569