Hanes ariannol THE ADOLESCENT AND CHILDREN'S TRUST

Rhif yr elusen: 1018963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.39m £25.60m £25.44m £26.32m £26.38m
Cyfanswm gwariant £30.16m £23.91m £24.24m £24.37m £25.20m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £29.90m £25.53m £25.38m £25.87m £25.96m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £270.00k N/A £5.00k N/A £1.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £24.00k £139.00k £7.00k £11.00k £6.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £30.22m £0 £5.00k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £144.00k £25.39m £0 £26.06m £26.16m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £58.00k £213.00k
Incwm - Arall £0 £68.00k £51.00k £190.00k £3.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £30.08m £23.82m £24.14m £24.27m £25.13m
Gwariant - Ar godi arian £81.00k £91.00k £98.00k £100.00k £78.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £157.00k £4.83m £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0