Hanes ariannol BIRKDALE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1018973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.15m £8.72m £9.13m £13.42m £13.01m
Cyfanswm gwariant £8.65m £8.71m £9.21m £10.16m £13.59m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £627.33k £142.68k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.45k £855 £0 £3.04m £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £113.84k £115.57k £186.53k £83.18k £138.60k
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.40m £8.46m £8.94m £10.29m £12.63m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £10.94k £2.56k £695 £5.79k £24.07k
Incwm - Arall £627.33k £142.68k £0 £0 £222.26k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.57m £8.63m £9.09m £10.15m £13.59m
Gwariant - Ar godi arian £81.12k £77.84k £120.86k £7.02k £4.16k
Gwariant - Llywodraethu £12.52k £11.30k £13.95k £26.36k £21.85k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0