ymddiriedolwyr THE CITY OF LONDON SCHOOL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1020824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Levene | Cadeirydd | 08 July 2020 |
|
|
||||||||||
John Hall | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||||||||
Aedamar Comiskey | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||||||||
James Thomson | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||||||||
Alan Robert Bird | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||||||||
IAN CHRISTOPHER NORMAN Seaton MBE | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.