Hanes ariannol FRIENDS OF BISHOPS CLEEVE PRIMARY ACADEMY

Rhif yr elusen: 1020941
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021
Cyfanswm Incwm Gros £21.79k £23.90k £24.41k £18.32k £13.30k
Cyfanswm gwariant £19.69k £22.00k £18.98k £12.46k £14.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A