Hanes ariannol Air Ambulance Charity Kent Surrey Sussex
Rhif yr elusen: 1021367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.84m | £16.27m | £17.44m | £17.56m | £18.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.14m | £15.43m | £15.21m | £16.58m | £18.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.20m | £1.48m | £1.51m | £2.08m | £1.93m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £405.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.13m | £4.37m | £5.68m | £6.12m | £6.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.00m | £8.73m | £8.67m | £8.27m | £8.72m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £1.66m | £2.09m | £2.02m | £2.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £331.42k | £307.70k | £265.24k | £232.20k | £250.33k | |
|
Incwm - Arall | £1.06m | £1.19m | £729.11k | £915.07k | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.57m | £3.02m | £3.27m | £3.46m | £3.87m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.22m | £11.48m | £11.61m | £12.44m | £13.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.92m | £3.95m | £2.44m | £2.84m | £2.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.42k | £134.42k | £24.13k | £26.37k | £26.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.16m | £1.30m | £1.93m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.