Hanes ariannol EDITH AND W E ALKINS MEMORIAL FUND IN CONNECTION WITH WESTWOOD HIGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1022634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/12/2018 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 18/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66k | £3.43k | £517 | £593 | £741 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61k | £1.49k | £563 | £406 | £405 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.