Dogfen lywodraethu WALES ENVIRONMENT LINK
Rhif yr elusen: 1022675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/11/1990 AS AMENDED ON 08/05/1991 AS AMENDED ON 05/05/1993 AS AMENDED ON 18/06/1997 AS AMENDED ON 10/09/1997 AS AMENDED ON 03/07/2002 AS AMENDED ON 07/07/2004 AS AMENDED ON 21/11/2012 AS AMENDED ON 10/07/2013 AS AMENDED ON 16 MAY 2017 as amended on 04 Jul 2018 as amended on 04 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE CONSERVATION, PROTECTION, SUSTAINABLE USE AND QUIET AND RESPONSIBLE ENJOYMENT OF THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF WALES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.