Hanes ariannol MILAAP MULTICULTURAL DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1023015
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.71k | £87.45k | £87.81k | £87.16k | £67.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.49k | £70.40k | £75.44k | £80.33k | £73.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £63.86k | £63.86k | £63.86k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £44.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.