Hanes ariannol THE WORLD ZOROASTRIAN ORGANISATION LTD
Rhif yr elusen: 1023334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.46k | £310.48k | £422.34k | £321.91k | £222.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.48k | £147.97k | £84.18k | £212.67k | £172.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £411.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £946 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.38k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.64k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £65.74k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £119.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.16k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.