THE WORLD ZOROASTRIAN ORGANISATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to communicate the message of Zarathushtra and Zoroastrianism, and improve the circumstances of needy Zoroastrians around the world through charitable and social activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Canada
- Georgia
- India
- Pakistan
- Unol Daleithiau
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1993: Cofrestrwyd
- WZO (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirdad Sorooshian | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||
Zerbanoo Gifford | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||||
Pia Sutaria | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||||
SHAHIN BEKHRADNIA | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|||||||
Rustam Dubash | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|||||||
Darayus Motivala | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|
||||||
Rumi Sethna | Ymddiriedolwr | 07 February 2021 |
|
|
||||||
Fariborz Rahnamoon | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||
Maneck Bhujwala | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||||
Dr ZENOBIA NADIRSHAW | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|||||||
Jimmy Madon | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||||
KERSI SHROFF | Ymddiriedolwr | 03 October 2011 |
|
|
||||||
Kayomarsh Mehta | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
||||||
Dr PARMIS KHATIBI | Ymddiriedolwr | 30 January 2011 |
|
|
||||||
MEHER AMERSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ARMAITY ENGINEER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DARIUS S MISTRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DINYAR JAL MODI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
RUSSI GHADIALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BENAFSHA ENGINEER MULLA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HOMI KHUSROKHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.48k | £422.34k | £321.91k | £222.82k | £170.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.97k | £84.18k | £212.67k | £172.69k | £164.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/08/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/04/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ZOROASTRIAN RELIGIOUS FAITH GENERALLY AND IN SUCH PARTICULAR RESPECTS AS THE ASSOCIATION MAY TIME TIME THINK FIT.(2 THE PROVISION OF A BURIAL GROUND OR GROUNDS FOR PERSONS OF THE ZOROASTRIAN RELIGION AND UP KEEP AND MAINTENANCE OF SUCH GROUNDS.(3 THE RELIEF OF POVERTY AMONG PERSONS OF THE ZOROASTRIAN RELIGION IN SUCH WAYS AS THE ASSOCIATION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.(THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR PERSONS OF THE ZOROASTRIAN RELIGION.(5.THE RELIEF OF SICKNESS FOR PERSONS OF THE ZOROASTRIAN RELIGION.
Maes buddion
WORLD WIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
World Zoroastrian House
1 Freddie Mercury Close
FELTHAM
TW13 5DF
- Ffôn:
- 02088901282
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window