Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST CATHERINES CHURCH

Rhif yr elusen: 1023600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.96k £47.40k £9.47k £46.23k £25.26k
Cyfanswm gwariant £17.59k £8.80k £0 £10.21k £7.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A