Hanes ariannol KNODISHALL AND DISTRICT PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1023626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.51k £90.28k £95.13k £148.65k £102.82k
Cyfanswm gwariant £70.20k £67.06k £77.71k £81.82k £90.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £82.09k £83.02k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £64.48k £74.16k N/A £250 N/A