Ymddiriedolwyr KNODISHALL AND DISTRICT PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1023626

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Haxell | Cadeirydd | 23 November 2016 |
|
|
||||
Kala Cole | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Ben Prior | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Lilli May McMullan | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Billy Daniel Hunt | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Kerry Ann Canning | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Gwendoline Winifred Haxell | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
Philip John Godbold | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.