ymddiriedolwyr POYNTON OPEN HANDS COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1023844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW DAVID ALLAN | Cadeirydd |
|
||||||
Carolyn Watson | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Jane Veronica Hall | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Timothy Habberley Meadows | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
Patricia Ann Rogers | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Eileen Rosemary Lambert | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.