Ymddiriedolwyr RICKMANSWORTH WATERWAYS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1024322

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR DAVID MONTAGUE | Cadeirydd | 14 September 2012 |
|
|
||||
LAURA HART | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|||||
Colin Stewart Ogilvie | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|||||
Simon David Vangucci | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
Hansi Hannah Gandare | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
ALEXANDER JAMES BELL | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
Paul Childerhouse | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||
Deane Symes | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Martin Asher Rickayzen | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Michael John Lansdown | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Stephen Geoffrey Mander | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
Les Mead | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.