Hanes ariannol DERWENT STEPPING STONES NURSERY AND COMMUNITY TRAINING CENTRE
Rhif yr elusen: 1024544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £951.39k | £984.09k | £1.17m | £651.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.10m | £951.44k | £1.17m | £751.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £673.14k | £680.34k | £583.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £57.08k | £697.86k | £381.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £204.28k | £120.51k | £51.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £214 | £10.65k | £3.93k | £14.59k | £11.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.04m | £940.75k | £775.88k | £1.04m | £587.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.10m | £949.43k | £1.17m | £746.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.64k | £2.46k | £2.01k | £3.09k | £4.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.27k | £13.70k | £14.26k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.