Hanes ariannol HENLEY AND DISTRICT AGRICULTURAL ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1024609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.00k £181.43k £168.19k £146.60k £166.08k
Cyfanswm gwariant £45.76k £166.64k £162.29k £179.18k £171.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A