Hanes ariannol THE UNIVERSITIES AND COLLEGES ADMISSIONS SERVICE
Rhif yr elusen: 1024741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.79m | £49.86m | £51.73m | £53.82m | £54.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.94m | £52.65m | £40.92m | £48.69m | £52.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.30m | £1.40m | £294.00k | £73.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.00k | £67.00k | £67.00k | £67.00k | £67.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.85m | £30.56m | £32.94m | £32.22m | £31.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £267.00k | £311.00k | £179.00k | £226.00k | £722.00k | |
|
Incwm - Arall | £21.68m | £18.99m | £18.61m | £21.37m | £21.82m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.67m | £37.49m | £25.37m | £29.43m | £32.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.27m | £15.16m | £15.55m | £19.26m | £20.47m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £804.00k | £892.00k | £826.00k | £716.00k | £787.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.00k | £20.00k | £63.00k | £28.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.