Hanes ariannol OMBERSLEY CONSERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 1025044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £674.89k £491.17k £601.51k £626.47k £1.73m
Cyfanswm gwariant £401.46k £417.27k £537.91k £877.50k £742.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £40.49k N/A £0 £0 £105.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.64k N/A £4.23k £4.67k £4.16k
Incwm - Weithgareddau elusennol £619.16k N/A £596.84k £613.59k £699.63k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.59k N/A £445 £8.21k £26.05k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £897.74k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £306.43k N/A £463.98k £783.76k £611.55k
Gwariant - Ar godi arian £95.04k N/A £73.93k £93.73k £130.69k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £9.58k £127.08k £17.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau £37.94k N/A £36.30k £9.20k £36.44k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £88.97k £86.88k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0