Hanes ariannol ROTARY CLUB OF HEREFORD TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1025302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.43k £31.73k £24.90k £28.44k £18.31k
Cyfanswm gwariant £67.10k £49.96k £44.98k £13.13k £24.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.00k N/A N/A N/A N/A