Ymddiriedolwyr CUMBRIAN RAILWAYS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1025436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Pickup Ymddiriedolwr 15 March 2025
BURWARTON AND CLEOBURY NORTH VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Eliot Andersen Ymddiriedolwr 15 March 2025
Dim ar gofnod
DAVID ANDREW HUNTER Ymddiriedolwr 19 March 2021
Dim ar gofnod
BARRY STEPHENSON Ymddiriedolwr 17 March 2018
Dim ar gofnod
MICHAEL WARHURST Ymddiriedolwr 19 March 2016
Dim ar gofnod
Ken Harper Ymddiriedolwr 27 March 2014
Dim ar gofnod
MICHAEL PEASCOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHILIP T TUER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod