Hanes ariannol SPRINGBOARD OPPORTUNITY GROUP

Rhif yr elusen: 1025787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £522.86k £589.55k £671.10k £762.18k £835.99k
Cyfanswm gwariant £519.28k £585.09k £621.64k £730.90k £805.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £100.70k £100.73k £100.73k £100.73k £105.34k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £43.06k £43.32k £20.21k £258.20k £407.05k
Incwm o roddion a chymynroddion £151.65k £255.21k £218.33k £250.78k £762.16k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.30k £1.85k £11.00k £27.75k £46.13k
Incwm - Weithgareddau elusennol £363.32k £332.35k £436.31k £481.08k £1.15k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £585 £136 £199 £2.57k £5.07k
Incwm - Arall £0 £0 £5.26k £0 £21.48k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £518.88k £584.15k £620.79k £721.74k £804.38k
Gwariant - Ar godi arian £403 £942 £854 £9.16k £1.13k
Gwariant - Llywodraethu £1.76k £1.91k £4.63k £3.61k £4.27k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0