Hanes ariannol THE SURREY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 1026988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £176.25k £148.95k £171.33k £166.00k £161.90k
Cyfanswm gwariant £236.94k £134.66k £177.31k £187.66k £174.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A