ymddiriedolwyr LONSDALE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1027167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anthony William Andrews | Cadeirydd | 03 July 2014 |
|
|||||||||
Annabelle Mary Robinson | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||||
Owen James Coopland | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||
Simon Lefever | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||||||
Scott David Duncan | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||||||
Stephen Landles | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||||||
Steven John Mather | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||||||
AMANDA JANE SWEET | Ymddiriedolwr | 05 January 2019 |
|
|||||||||
James Carbert | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||||||
DAVID BATEMAN | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||||||
Dr Howard Greenwood | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.