ymddiriedolwyr THE BRITISH-SLOVENE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1027335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVELINA FERRAR | Cadeirydd | 27 March 2013 |
|
|
||||
Mihael Zmahar | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
James Walker | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Ana Stanic | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||
andrej ogorevc | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
MIHA KOSAK | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
Marcus Ferrar | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Simona Bennett | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
GORAZD KERT | Ymddiriedolwr | 06 May 2012 |
|
|
||||
SHIRLIE RODEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.