Hanes ariannol ROTARY CLUB OF ROMSEY TEST TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1029525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £104.22k £45.37k £59.22k £108.53k £111.49k
Cyfanswm gwariant £97.05k £51.69k £61.04k £96.15k £128.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £400 N/A