Hanes ariannol CLWYD COUNTY GUIDES

Rhif yr elusen: 1029693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.54k £38.92k £20.02k £24.78k £50.70k
Cyfanswm gwariant £35.78k £21.71k £10.46k £25.59k £44.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £4.00k N/A £10.00k