ymddiriedolwyr OAKRIDGE PAROCHIAL SCHOOL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1031269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Taplin | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|||||
Jonathan Preston | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Timothy Paul Pritchard | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Rev Susan Judith Murray | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Hugh Winslow Robinson | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
Katy Craine | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
CAROLYN WESTERBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.