Hanes ariannol ST JAMES'S PLACE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1031456
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £2.55m | £2.63m | £3.29m | £2.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £1.82m | £2.97m | £2.66m | £3.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.28m | £1.24m | £1.79m | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £25.14k | £26.55k | £26.81k | £27.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £1.47m | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £77.35k | £88.32k | £7.95k | £9.66k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.17m | £1.27m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £81.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.78m | £2.89m | £2.09m | £3.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.44k | £10.37k | £8.00k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.