Hanes ariannol ST MARYS NURSERY
Rhif yr elusen: 1031480
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.30k | £101.30k | £104.92k | £108.65k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.26k | £93.99k | £108.62k | £98.94k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £93.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.